Christian Ty Kronborg Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2011 (13 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Madeasy v/Christian Ty Kronborg Nielsen (Ejer) |
Største overskud: | 721' DKK CMK 1 ApS (2022-23) |
Største underskud: | -154' DKK CMK 1 ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 744' DKK CMK 1 ApS (2022-23) |
Største gæld: | 744' DKK CMK 1 ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos CMK 1 ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af CMK 1 ApS (5 år) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2011 ved Madeasy v/Christian Ty Kronborg Nielsen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Christian Ty Kronborg Nielsen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Christian i 4 år 2 måneder, før fratrædelsen den 31. august 2015.
Virksomheden opererede indenfor branchen event catering. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. august 2015.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
CMK 1 ApS
Ejerandel: 100% -
Schystkæk ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
CMK 2 ApS
Via Schystkæk ApS
Direktørposter (3)
-
CMK 2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.04.2023 -
CMK 1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.09.2019 -
Schystkæk ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.04.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
CMK 2 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.04.2023
Registreringsdato: 28.04.2023 -
Schystkæk ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.04.2023
Registreringsdato: 27.04.2023 -
Schystkæk ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.04.2023
Registreringsdato: 27.04.2023
Blå bog (fortsat)
Christian har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
28.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
27.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
06.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.11.2015 - 31.12.2019
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.06.2011 - 31.08.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Christian Ty Kronborg Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Schystkæk ApS (ejer lige nu 100%). Igennem sit holdingselskab Schystkæk ApS har Christian dermed også ejerandele i CMK 2 ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Christian Ty Kronborg Nielsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor CMK 1 ApS fremviste et overskud på 721' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor CMK 1 ApS fremviste et underskud på 154' DKK.