Jens Friborg Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 3. sep. 2010 (14 år) |
Karrieren startede hos: | Cornerstone Consult I/S (Ejer) |
Største overskud: | 2.511' DKK ONLINE TELEMARKETING VEJLE ApS (Nu: Selskabet af 16. december 2018 ApS) (2015) |
Største underskud: | -944' DKK ONLINE TELEMARKETING VEJLE ApS (Nu: Selskabet af 16. december 2018 ApS) (2014) |
Største egenkapital: | 1.688' DKK INTRAMANAGER ApS (Nu: IntraManager A/S) (2023) |
Største gæld: | 4.359' DKK INTRAMANAGER ApS (Nu: IntraManager A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 27 årsværk hos ONLINE TELEMARKETING VEJLE ApS (Nu: Selskabet af 16. december 2018 ApS) (2017) |
Længste aktivitet: | Direktør af FRIBORG HOLDING ApS (6 år 9 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2010 i Cornerstone Consult I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partnerne Morten Holm Steinbeck, Andre Rottwitt Stejlsted at Jens Friborg Hansen stiftede Cornerstone Consult I/S den dag i september 2010. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Jens i , før fratrædelsen d. 30. september 2010.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. september 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Friborg Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Friborg Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.05.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
Friborg Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.05.2024
Registreringsdato: 08.05.2024 -
Friborg Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.05.2024
Registreringsdato: 07.05.2024 -
Friborg Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2021
Registreringsdato: 01.07.2021
Blå bog (fortsat)
Jens har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Reel ejer
24.06.2021 - Stadig aktiv
Direktør
01.07.2021 - 07.05.2024
Ejer
01.07.2021 - Stadig aktiv
Direktør
08.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
08.03.2012 - 25.12.2018
Ejer
13.03.2013 - 25.12.2018
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
19.10.2011 - 31.05.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.09.2014 - 30.03.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
03.09.2010 - 30.09.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Jens Friborg Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Friborg Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 75' DKK. Igennem holdingselskabet Friborg Holding ApS har Jens derfor også ejerandele i & .
Udforsk også koncerndiagram for Jens Friborg Hansen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor FRIBORG HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 529' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Friborg Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 1' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 897' DKK (INTRAMANAGER ApS (Nu: IntraManager A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.688' DKK (INTRAMANAGER ApS (Nu: IntraManager A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 75' DKK (Friborg Holding ApS).