Gitte Blume
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2010 (14 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Gitte Blume (Ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af FONDEN/DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOVBOGAARD (3 år 8 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 2010 hos Gitte Blume i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Gitte Blume der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Gitte i 2 måneder, før stoppet d. 16. oktober 2010.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 16. oktober 2010.
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
Børn og Ungecenter Hovedstaden I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2013
Registreringsdato: 31.12.2013 -
Gitte Blume (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 16.10.2010
Registreringsdato: 16.10.2010 -
Børn og Ungecenter Hovedstaden I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2010
Registreringsdato: 01.10.2010
Blå bog (fortsat)
Gitte har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
24.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
09.10.2017 - 31.12.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.10.2010 - 31.12.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.08.2010 - 16.10.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Gitte' netværk er Steen Refstrup Mulbjerg.