Christina Lund Stevnsborg Daabeck
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2013 (11 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Jysk Markedsplads I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Det lille Landsted ved Bovrup (4 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2013 ved Jysk Markedsplads I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Søren Bonde at Christina Lund Stevnsborg Daabeck stiftede Jysk Markedsplads I/S den dag i juni 2013. Rollen som Ejer og Stifter havde Christina i 4 år 6 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2017.
Virksomheden opererede indenfor branchen detailhandel med andre varer fra stadepladser og markeder. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2017.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Det lille Landsted ved Bovrup
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Græskar Marken I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
Græskar Marken I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023 -
MiniMus (Nu: Det lille Landsted ved Bovrup) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2020
Registreringsdato: 01.01.2020 -
Jysk Markedsplads I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2017
Registreringsdato: 31.12.2017
Blå bog (fortsat)
Christina har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 3 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
19.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.06.2013 - 31.12.2017
Reel ejer
01.01.2015 - 31.12.2017
Ejerandel: 50%
En af de forbindelser som går igen i Christina' netværk er Charlotte Zachariassen Lund Daabeck.