Thomas Plovgaard Riis
Erhvervsaktiv siden: | 3. maj 2019 (5 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Fysio-On (Ejer) |
Største overskud: | 46' DKK FYSIO-ON ApS (2022) |
Største underskud: | -79' DKK FYSIO-ON ApS (2021) |
Største egenkapital: | 38' DKK Thomas Riis Holding, Nibe ApS (2021) |
Største gæld: | 237' DKK FYSIO-ON ApS (2023) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos FYSIO-ON ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af FYSIO-ON ApS (3 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2019 ved Fysio-On (tidligere Fysioterapi v/Thomas Riis) i rollen som Ejer. Thomas Plovgaard Riis erhvervede virksomheden Fysio-On d. 3. maj 2019. Thomas der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer bestred Thomas i 1 år 7 måneder, før stoppet den 31. december 2020.
Virksomheden opererede indenfor fysio- og ergoterapeuter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2020 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Thomas Riis Holding, Nibe ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
FYSIO-ON ApS
Via Thomas Riis Holding, Nibe ApS -
Sleipnir Balance ApS
Via Thomas Riis Holding, Nibe ApS
Direktørposter (3)
-
Sleipnir Balance ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.08.2022 -
Thomas Riis Holding, Nibe ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.03.2021 -
FYSIO-ON ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.02.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
SLEIPNIR NIBE ApS (Nu: Sleipnir Balance ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 08.08.2022
Registreringsdato: 08.08.2022 -
Thomas Riis Holding, Nibe ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.03.2021
Registreringsdato: 31.03.2021 -
Thomas Riis Holding, Nibe ApS
Tilknyttet som direktørDato: 31.03.2021
Registreringsdato: 31.03.2021
Blå bog (fortsat)
Thomas har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Reel ejer
23.03.2021 - Stadig aktiv
Ejer og Direktør
31.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.08.2022 - 05.07.2023
Direktør
08.08.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
06.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Reel ejer
10.02.2021 - Stadig aktiv
Ejer
15.02.2021 - 23.03.2021
Direktør
15.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
03.05.2019 - 31.12.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Thomas Plovgaard Riis er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Thomas Riis Holding, Nibe ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 18' DKK. Gennem holdingselskabet Thomas Riis Holding, Nibe ApS har Thomas derfor også andele i FYSIO-ON ApS (100%) og Sleipnir Balance ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Thomas Plovgaard Riis, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor FYSIO-ON ApS kunne fremvise et overskud på 46' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor FYSIO-ON ApS kunne fremvise et underskud på 79' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5' DKK (FYSIO-ON ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 30' DKK (Sleipnir Balance ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 10' DKK (FYSIO-ON ApS).