Niels-Jakob Knudsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 1987 (37 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | SLAGELSE RAMMEFABRIK OG FORGYLDERI A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 18' DKK VICH 1446 ApS (Nu: ASNÆS FARVE- OG KØKKENLAGER ApS) (2014-15) |
Største underskud: | -271' DKK VICH 1446 ApS (Nu: ASNÆS FARVE- OG KØKKENLAGER ApS) (2013-14) |
Største egenkapital: | 808' DKK VICH 1446 ApS (Nu: ASNÆS FARVE- OG KØKKENLAGER ApS) (2013-14) |
Største gæld: | 1.255' DKK VICH 1446 ApS (Nu: ASNÆS FARVE- OG KØKKENLAGER ApS) (2015-16) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos VICH 1446 ApS (Nu: ASNÆS FARVE- OG KØKKENLAGER ApS) (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af ASNÆS FARVE- OG KØKKENLAGER ApS (35 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 1987 hos SLAGELSE RAMMEFABRIK OG FORGYLDERI A/S (tidligere A/S PSE 13 NR. 1038) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Niels-Jakob Knudsen i 7 år 6 måneder, før stoppet d. 17. august 1994.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1994 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 17. august 1994.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ASNÆS FARVE- OG KØKKENLAGER ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
ASNÆS FARVE- OG KØKKENLAGER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.1989
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
VICH 1446 ApS (Nu: ASNÆS FARVE- OG KØKKENLAGER ApS)
Fratrådt som direktørDato: 24.05.2017
Registreringsdato: 24.05.2017 -
Asnæs Farver og Køkkenlager v/Niels-Jakob Knudsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.2009
Registreringsdato: 01.11.2009 -
A/S PSE 13 NR. 1038 (Nu: SLAGELSE RAMMEFABRIK OG FORGYLDERI A/S)
Fratrådt som direktørDato: 17.08.1994
Registreringsdato: 17.08.1994
Blå bog (fortsat)
Niels-Jakob har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.11.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.05.1989 - 24.05.2017
Ejer og Direktør
01.05.1989 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.02.1987 - 17.08.1994
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor VICH 1446 ApS (Nu: ASNÆS FARVE- OG KØKKENLAGER ApS) kunne offentliggøre et overskud på 18' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor VICH 1446 ApS (Nu: ASNÆS FARVE- OG KØKKENLAGER ApS) kunne offentliggøre et underskud på 271' DKK.