Morten Astrup Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 11. sep. 2009 (15 år) |
Karrieren startede hos: | IT Minds I/S (Ejer) |
Største overskud: | 15.365' DKK IT MINDS ApS (Nu: twoday Minds ApS) (2021) |
Største underskud: | -775' DKK BLUE BIRD HOLDING ApS (2018) |
Største egenkapital: | 43.220' DKK IT MINDS ApS (Nu: twoday Minds ApS) (2019) |
Største gæld: | 23.756' DKK IT MINDS ApS (Nu: twoday Minds ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 169 årsværk hos IT MINDS ApS (Nu: twoday Minds ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af BLUE BIRD HOLDING ApS (11 år 7 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2009 ved IT Minds I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Jonas Grosen Vognsen at Morten Astrup Christensen stiftede IT Minds I/S den dag i september 2009. Rollen som Ejer og Stifter havde Morten i 1 år 2 måneder, før fratrædelsen den 30. november 2010.
Virksomheden opererede indenfor branchen anden it-servicevirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. november 2010.
Direktørposter (1)
-
HP INVEST ÅRHUS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.11.2014
Tidslinje (21)
-
BLUE BIRD HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.01.2024
Registreringsdato: 09.01.2024 -
BLUE BIRD HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 04.12.2023
Registreringsdato: 04.12.2023 -
IT MINDS ApS (Nu: twoday Minds ApS)
Fratrådt som direktørDato: 24.11.2023
Registreringsdato: 24.11.2023
Blå bog (fortsat)
Morten har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
21.05.2012 - 09.01.2024
Reel ejer
21.05.2012 - 04.12.2023
Ejerandel: 100% -
Direktør
27.05.2010 - 01.07.2014
Direktør
26.08.2014 - 24.11.2023
Bestyrelsesmedlem
12.03.2021 - 24.03.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
27.11.2014 - 01.12.2021
Direktør
27.11.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
02.12.2021 - 23.11.2023
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
21.12.2016 - 21.12.2016
Bestyrelsesmedlem
18.12.2019 - 18.02.2020
Ejerandel: 8% -
Stifter og Ejer
05.04.2012 - 29.10.2019
Ejerandel: 50%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor IT MINDS ApS (Nu: twoday Minds ApS) fremviste et overskud på 15.365' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor BLUE BIRD HOLDING ApS fremviste et underskud på 775' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 458' DKK (IT MINDS ApS (Nu: twoday Minds ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 16.755' DKK (IT MINDS ApS (Nu: twoday Minds ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.130' DKK (HP INVEST ÅRHUS ApS).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Jonas Grosen Vognsen.