Brian Schenece Hvolgaard
Erhvervsaktiv siden: | 9. jul. 2020 (4 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | UNDLØSE OG OMEGNS BRUGSFORENING (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.335' DKK UNDLØSE OG OMEGNS BRUGSFORENING (2021) |
Største underskud: | -419' DKK UNDLØSE OG OMEGNS BRUGSFORENING (2018) |
Største egenkapital: | 7.029' DKK UNDLØSE OG OMEGNS BRUGSFORENING (2023) |
Største gæld: | 2.966' DKK UNDLØSE OG OMEGNS BRUGSFORENING (2014) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos UNDLØSE OG OMEGNS BRUGSFORENING (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af UNDLØSE OG OMEGNS BRUGSFORENING (4 år 1 måned) |
Det hele startede i 2020 hos UNDLØSE OG OMEGNS BRUGSFORENING i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Brian Schenece Hvolgaard i 4 år 1 måned, før stoppet d. 29. august 2024.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor supermarkeder. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 780' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hvolgaard Event
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
UNDLØSE OG OMEGNS BRUGSFORENING
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.08.2024
Registreringsdato: 29.08.2024 -
Hvolgaard Event (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 14.10.2022
Registreringsdato: 14.10.2022 -
UNDLØSE OG OMEGNS BRUGSFORENING
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.07.2020
Registreringsdato: 09.07.2020
Blå bog (fortsat)
Brian har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
14.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
09.07.2020 - 29.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Brian' netværk er Ken Alstrup.