Peter Friis Raundahl Lembcke
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2008 (16 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Dansk Fyrværkeri I/S (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 40' DKK NORDIC DRINKS & WINE ApS (2021) |
Største gæld: | 0' DKK NORDIC DRINKS & WINE ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Nærværk (14 år 2 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2008 hos Dansk Fyrværkeri I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Mogens Riis Rasmussen at Peter Friis Raundahl Lembcke stiftede Dansk Fyrværkeri I/S den dag i marts 2008. Titlen som Ejer og Stifter havde Peter i 2 år 4 måneder, inden stoppet den 30. juni 2010.
Virksomheden specialiserede sig indenfor detailhandel med spil og legetøj. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juni 2010.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Nærværk
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Suit of Taste ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
Suit of Taste ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.09.2024 Ny
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
Suit of Taste ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 17.09.2024
Registreringsdato: 17.09.2024 -
Suit of Taste ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.09.2024
Registreringsdato: 17.09.2024 -
NORDIC DRINKS & WINE ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 04.09.2023
Registreringsdato: 04.09.2023
Blå bog (fortsat)
Peter har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 6 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
17.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.07.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
06.05.2021 - 04.09.2023
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
01.03.2008 - 30.06.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Bjarke Korshøj Nørtoft.