Finn Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 14. sep. 2015 (9 år) |
Karrieren startede hos: | Unzia (Ejer) |
Største overskud: | 809' DKK Unzia ApS (2017) |
Største underskud: | -548' DKK Unzia ApS (2020) |
Største egenkapital: | 751' DKK Unzia ApS (2019) |
Største gæld: | 1.209' DKK Unzia ApS (2020) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Unzia ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Unzia (9 år) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2015 hos Unzia som Ejer. Finn Rasmussen købte virksomheden Unzia den 14. september 2015. Finn har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer har Finn nu besiddet i 9 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik.
Direkte ejede Selskaber (2)
Tidslinje (4)
-
Unzia ApS
Fratrådt som direktørDato: 05.03.2024
Registreringsdato: 05.03.2024 -
Unzia ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.02.2017
Registreringsdato: 01.02.2017 -
Unzia ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.02.2017
Registreringsdato: 01.02.2017
Blå bog (fortsat)
Finn har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
14.09.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
01.02.2017 - 05.03.2024
Ejer
01.02.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor Unzia ApS fremviste et overskud på 809' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Unzia ApS fremviste et underskud på 548' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Finn' netværk er Milla Dahl.