Kim Juel Dudek
Erhvervsaktiv: | 1. sep. 2006 - 30. jun. 2010 |
Karrieren startede hos: | Osteopati v. Kim Juel Dudek (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Osteopati v. Kim Juel Dudek (18 år) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2006 i Osteopati v. Kim Juel Dudek (tidligere Tølløse Fysioterapi v/Kim Elgaard Dudek) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Kim Juel Dudek og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Kim nu besiddet i 18 år, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor fysio- og ergoterapeuter.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Osteopati v. Kim Juel Dudek
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Causa Osteopati & Fysioterapi I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2010
Registreringsdato: 30.06.2010 -
Causa Osteopati & Fysioterapi I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.2008
Registreringsdato: 01.09.2008 -
Tølløse Fysioterapi v/Kim Elgaard Dudek (Nu: Osteopati v. Kim Juel Dudek) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.2006
Registreringsdato: 01.09.2006
Blå bog (fortsat)
Kim har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.09.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.09.2008 - 30.06.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager