Peter Wigh Rogge
Erhvervsaktiv siden: | 19. apr. 2006 (18 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Peter Rogge (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Peter Rogge (18 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2006 i Peter Rogge i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Peter Wigh Rogge og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Peter nu besiddet i 18 år 5 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor fysio- og ergoterapeuter.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Peter Rogge
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (1)
-
Foreningen for Fysioterapikurser
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 19.12.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (4)
-
Skulderteam Ballerup I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
Foreningen for Fysioterapikurser
Tilknyttet som repræsentantDato: 19.12.2023
Registreringsdato: 19.12.2023 -
Skulderteam Ballerup I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 11.08.2015
Registreringsdato: 11.08.2015
Blå bog (fortsat)
Peter har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 5 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
19.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
19.04.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
11.08.2015 - 31.12.2023
Reel ejer
12.08.2015 - 31.12.2023
Ejerandel: 33,33%