Bente Jokumsen
Karrieren startede hos: | GL. ÅRHUS AMT OG SAMSØ INDKØBSFORENING (Bestyrelsesmedlem) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor for nu meget længe siden i GL. ÅRHUS AMT OG SAMSØ INDKØBSFORENING med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Bente Jokumsen i 67 år 1 måned, før fratrædelsen d. 9. januar 2007.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor agenturhandel med blandet sortiment. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 9. januar 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Katrinesminde v/Bente Jokumsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (2)
-
Støtteforeningen for Hårby Friplejehjem
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 31.08.2021 -
Lokalhistorisk forening for Anders Nielsen
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 23.05.2022
Tidslinje (5)
-
Lokalhistorisk forening for Anders Nielsen
Tilknyttet som repræsentantDato: 23.05.2022
Registreringsdato: 23.05.2022 -
Støtteforeningen for Hårby Friplejehjem
Tilknyttet som repræsentantDato: 31.08.2021
Registreringsdato: 31.08.2021 -
GL. ÅRHUS AMT OG SAMSØ INDKØBSFORENING (Driftsleder)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.01.2007
Registreringsdato: 09.01.2007
Blå bog (fortsat)
Bente har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 84 år 10 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
23.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
31.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.04.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.12.1939 - 09.01.2007
Ejerandel: Intet ejerskab