Peter Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2005 (19 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | TPJ-Byg I/S (Ejer) |
Største overskud: | 99' DKK Novemberbyg ApS (2021) |
Største underskud: | -200' DKK Novemberbyg ApS (2022) |
Største egenkapital: | 110' DKK Novemberbyg ApS (2021) |
Største gæld: | 402' DKK Novemberbyg ApS (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Novemberbyg ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Freelance 1st (10 år) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2005 ved TPJ-Byg I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Teddy Vifert Larsen at Peter Nielsen stiftede TPJ-Byg I/S den dag i maj 2005. Rollen som Ejer og Stifter havde Peter i 1 år 11 måneder, før fratrædelsen den 16. april 2007.
Virksomheden opererede indenfor branchen tømrer- og bygningssnedkerforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 16. april 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Rodian&Nielsen ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Novemberbyg ApS
Via Rodian&Nielsen ApS -
Sofi´s place ApS
Via Rodian&Nielsen ApS
Direktørposter (2)
-
Novemberbyg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.03.2018 -
Rodian&Nielsen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.03.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Freelance 1 aid v/Peter Nielsen (Nu: Freelance 1st) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 21.01.2019
Registreringsdato: 21.01.2019 -
Rodian&Nielsen ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.03.2018
Registreringsdato: 21.03.2018 -
Rodian&Nielsen ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.03.2018
Registreringsdato: 21.03.2018
Blå bog (fortsat)
Peter har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
14.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
21.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
21.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.2009 - 21.01.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.05.2005 - 16.04.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Peter Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Rodian&Nielsen ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 48' DKK. Gennem sit holdingselskab Rodian&Nielsen ApS har Peter dermed også andele i Novemberbyg ApS (100%) og Sofi´s place ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Peter Nielsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Novemberbyg ApS landede et overskud på 99' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Novemberbyg ApS landede et underskud på 200' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7' DKK (Novemberbyg ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 48' DKK (Rodian&Nielsen ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -94' DKK (Novemberbyg ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Anne Sofie Hvass Rodian.