Martin Black Holberg
Erhvervsaktiv siden: | 25. apr. 2005 (19 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Holdberg Fysioterapi v/Martin Schall Holberg (Ejer) |
Største overskud: | 1.469' DKK FYSIOSYD ApS (2020) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 2.608' DKK FYSIOSYD ApS (2023) |
Største gæld: | 3.775' DKK FYSIOSYD ApS (2015) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos FYSIOSYD ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af BLACK HOLBERG HOLDING ApS (13 år) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2005 i Holdberg Fysioterapi v/Martin Schall Holberg (tidligere A-Fys v/Martin Schall Holberg) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Martin Black Holberg der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Martin i 6 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2011.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen fysio- og ergoterapeuter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BLACK HOLBERG HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
FYSIOSYD ApS
Via BLACK HOLBERG HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
BLACK HOLBERG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.09.2011
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
FYSIOSYD ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 26.10.2017
Registreringsdato: 26.10.2017 -
A-Fys v/Martin Schall Holberg (Nu: Holdberg Fysioterapi v/Martin Schall Holberg) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2011
Registreringsdato: 31.12.2011 -
FYSIOSYD ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.2011
Registreringsdato: 01.11.2011
Blå bog (fortsat)
Martin har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 5 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
15.09.2011 - Stadig aktiv
Ejer
01.11.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
20.09.2011 - Stadig aktiv
Ejer
01.11.2011 - 26.10.2017
Reel ejer
01.11.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
25.04.2005 - 31.12.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Martin Black Holberg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BLACK HOLBERG HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 798' DKK. Igennem holdingselskabet BLACK HOLBERG HOLDING ApS har Martin derfor også ejerandele i FYSIOSYD ApS (33.34-49.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Martin Black Holberg, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor FYSIOSYD ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.469' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.397' DKK (FYSIOSYD ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.608' DKK (FYSIOSYD ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 798' DKK (BLACK HOLBERG HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Bjarke Juel Henriksen.