Niels Ejnar Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2005 (19 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Dansk Genom Institut (Ejer) |
Største overskud: | 270' DKK Microbial Data Analyses IVS (Nu: Microbial Data Analyses ApS) (2021) |
Største underskud: | -1' DKK Diagnostic Designs IVS (2016-17) |
Største egenkapital: | 599' DKK Microbial Data Analyses IVS (Nu: Microbial Data Analyses ApS) (2023) |
Største gæld: | 100' DKK Microbial Data Analyses IVS (Nu: Microbial Data Analyses ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Dansk Genom Institut (19 år 8 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 2005 i Dansk Genom Institut (tidligere Dansk Genom Institut v/ Niels Ejner Larsen) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Niels Ejnar Larsen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Niels nu besiddet i 19 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Dansk Genom Institut
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Larsen Capital Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Microbial Data Analyses ApS
Via Larsen Capital Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Microbial Data Analyses ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2019 -
Larsen Capital Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.10.2016
Tidslinje (6)
-
Diagnostic Designs IVS
Fratrådt som direktørDato: 21.06.2022
Registreringsdato: 21.06.2022 -
Microbial Data Analyses IVS (Nu: Microbial Data Analyses ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.02.2019
Registreringsdato: 01.02.2019 -
Larsen Capital Holding IVS (Nu: Larsen Capital Holding ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.11.2016
Registreringsdato: 04.11.2016
Blå bog (fortsat)
Niels har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 8 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
01.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
26.10.2016 - Stadig aktiv
Ejer
04.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Reel ejer
27.10.2016 - 21.06.2022
Ejerandel: 50%
Niels Ejnar Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Larsen Capital Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 40' DKK. Igennem sit holdingselskab Larsen Capital Holding ApS har Niels dermed også ejerandele i Microbial Data Analyses ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Niels Ejnar Larsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Microbial Data Analyses IVS (Nu: Microbial Data Analyses ApS) fremviste et overskud på 270' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor Diagnostic Designs IVS fremviste et underskud på 1' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 64' DKK (Microbial Data Analyses IVS (Nu: Microbial Data Analyses ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 599' DKK (Microbial Data Analyses IVS (Nu: Microbial Data Analyses ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 40' DKK (Larsen Capital Holding IVS (Nu: Larsen Capital Holding ApS)).