Abdul Rahman Arshed
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2004 (19 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | UA Import I/S (Ejer) |
Største overskud: | 195' DKK Kiiosk - Gentofte Station ApS (2020-21) |
Største underskud: | -587' DKK Godteposer Farum IVS (Nu: Godteposer Farum ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 233' DKK Kiiosk - Gentofte Station ApS (2022) |
Største gæld: | 1.197' DKK Godteposer Farum IVS (Nu: Godteposer Farum ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos Godteposer Farum IVS (Nu: Godteposer Farum ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Arshed Holding ApS (5 år 10 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 2004 ved UA Import I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Muhammad Ummar Arshed at Abdul Rahman Arshed stiftede UA Import I/S den dag i december 2004. Rollen som Ejer og Stifter bestred Abdul i 3 måneder, før stoppet den 15. marts 2005.
Virksomheden opererede indenfor engroshandel med tekstiler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 15. marts 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Arshed Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Godteposer Farum ApS
Via Arshed Holding ApS -
Kiiosk - Gentofte Station ApS
Via Arshed Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Kiiosk - Gentofte Station ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.08.2020 -
Arshed Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.10.2018 -
Godteposer Farum ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.10.2018
Tidslinje (8)
-
Dansk TV-Overvågning (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022 -
Dansk TV-Overvågning (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 19.11.2020
Registreringsdato: 19.11.2020 -
Kiiosk - Gentofte Station ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.08.2020
Registreringsdato: 11.08.2020
Blå bog (fortsat)
Abdul har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
11.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
30.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
30.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
19.11.2020 - 31.12.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.12.2004 - 15.03.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Abdul Rahman Arshed er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Arshed Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 40' DKK. Gennem holdingselskabet Arshed Holding ApS har Abdul derfor også andele i Godteposer Farum ApS (50-66.65%) og Kiiosk - Gentofte Station ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Abdul Rahman Arshed, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor Kiiosk - Gentofte Station ApS kunne fremvise et overskud på 195' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Godteposer Farum IVS (Nu: Godteposer Farum ApS) kunne fremvise et underskud på 587' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 587' DKK (Godteposer Farum IVS (Nu: Godteposer Farum ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 167' DKK (Kiiosk - Gentofte Station ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -340' DKK (Godteposer Farum IVS (Nu: Godteposer Farum ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Abdul' netværk er Yavuz Akcura.