Michael Henrik Rode Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2014 (10 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | AIRIS LED NORDIC IVS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af AIRIS LED NORDIC IVS (1 år 7 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2014 ved AIRIS LED NORDIC IVS i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør bestred Michael Henrik Rode Jensen i 1 år 7 måneder, før stoppet den 18. februar 2016.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 9. juni 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Nordic Road Logistics
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Nordic Road Logistics (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 02.11.2023
Registreringsdato: 02.11.2023 -
AIRIS LED NORDIC IVS
Fratrådt som direktørDato: 18.02.2016
Registreringsdato: 18.02.2016 -
AIRIS LED NORDIC IVS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.02.2016
Registreringsdato: 18.02.2016
Blå bog (fortsat)
Michael har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 2 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
02.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.07.2014 - 18.02.2016
Ejerandel: Intet ejerskab