Giang Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2004 (20 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Giang Nguyen Jensen (Ejer) |
Største overskud: | 1.149' DKK VIETNAM TRAVELS ApS (2018) |
Største underskud: | -1.029' DKK GIANG HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 7.945' DKK GIANG HOLDING ApS (2021) |
Største gæld: | 6.048' DKK GIANG HOLDING ApS (2020) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos VIETNAM TRAVELS ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af GIANG HOLDING ApS (16 år 10 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 2004 i Giang Nguyen Jensen (tidligere Vietnam Travel v/Giang Nquyen jensen) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Giang Jensen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Giang i 1 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2005.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen rejsebureauer, turarrangerende. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2005.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
GIANG HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
FLEGI HOLDING APS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
VIETNAM TRAVELS ApS
Via FLEGI HOLDING APS
Direktørposter (3)
-
FLEGI HOLDING APS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.10.2021 -
GIANG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.11.2007 -
VIETNAM TRAVELS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.08.2019
Tidslinje (11)
-
FLEGI HOLDING APS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.10.2021
Registreringsdato: 12.10.2021 -
FLEGI HOLDING APS
Tilknyttet som direktørDato: 12.10.2021
Registreringsdato: 12.10.2021 -
JULAR ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.05.2021
Registreringsdato: 12.05.2021
Blå bog (fortsat)
Giang har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
12.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
14.11.2007 - 18.10.2021
Direktør
21.08.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
19.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
10.08.2020 - 12.05.2021
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.10.2006 - 13.11.2007
Ejer og Direktør
14.11.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.06.2004 - 31.12.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Giang Jensen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• GIANG HOLDING ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 7.289' DKK.
• FLEGI HOLDING APS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 7.289' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som & , som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Giang Jensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor GIANG HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 937' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor GIANG HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 1.029' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 607' DKK (GIANG HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.289' DKK (GIANG HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 41' DKK (FLEGI HOLDING APS).
En af de forbindelser som går igen i Giang' netværk er Flemming Bo Jensen.