Kirsten Svane Riis
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2003 (21 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Fysioterapeut Kirsten Svane Riis (Ejer) |
Største overskud: | 212' DKK Gug Fysioterapi Aps (2020) |
Største underskud: | -36' DKK Gug Fysioterapi Aps (2023) |
Største egenkapital: | 685' DKK Gug Fysioterapi Aps (2020) |
Største gæld: | 389' DKK Gug Fysioterapi Aps (2020) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Gug Fysioterapi Aps (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Fysioterapeut Kirsten Svane Riis (9 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2003 hos Fysioterapeut Kirsten Svane Riis (tidligere Kirsten Svane Riis og Peter Larsen) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Kirsten Svane Riis der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Kirsten i 9 år 4 måneder, inden stoppet den 31. december 2012.
Virksomheden specialiserede sig indenfor fysio- og ergoterapeuter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2012.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Gug Fysioterapi Aps
Ejerandel: 50-66.65% -
4ROM ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
4ROM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.04.2022 -
Gug Fysioterapi Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Den Naturlige Fascie ApS (Nu: 4ROM ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.04.2022
Registreringsdato: 27.04.2022 -
Den Naturlige Fascie ApS (Nu: 4ROM ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 27.04.2022
Registreringsdato: 27.04.2022 -
Gug Fysioterapi Aps (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.06.2017
Registreringsdato: 27.06.2017
Blå bog (fortsat)
Kirsten har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 8 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
27.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
27.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.2015 - 31.12.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.08.2003 - 31.12.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Gug Fysioterapi Aps fremviste et overskud på 212' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Gug Fysioterapi Aps fremviste et underskud på 36' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Kirsten' netværk er Peter Wilhelm Larsen.