Keld Schumann
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1983 (40 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | ABFNYT ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 663' DKK ABFNYT ApS (2018-19) |
Største underskud: | -418' DKK ABFNYT ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | 913' DKK ABFNYT ApS (2019-20) |
Største gæld: | 5.595' DKK ABFNYT ApS (2015-16) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos ABFNYT ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af VININORD v/Keld Schumann (21 år 3 måneder) |
Karrieren som leder startede i 1983 hos ABFNYT ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Keld Schumann i 5 år 10 måneder, før stoppet d. 4. september 1989.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor anden udgivervirksomhed. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 22' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
VININORD v/Keld Schumann
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Maison Flassan v/Keld Schumann (Nu: VININORD v/Keld Schumann) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 12.06.2003
Registreringsdato: 12.06.2003 -
HAMMERGAARDEN A/S
Fratrådt som direktørDato: 07.01.2003
Registreringsdato: 07.01.2003 -
GJØL BRUGSFORENING (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.04.1999
Registreringsdato: 28.04.1999
Blå bog (fortsat)
Keld har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
12.06.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
04.11.1996 - 07.01.2003
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.11.1995 - 28.04.1999
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.11.1983 - 04.09.1989
Ejerandel: Intet ejerskab