Bjarke Juel Henriksen
Erhvervsaktiv siden: | 2. maj 2003 (21 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Fysioterapeut Bjarke Juel Henriksen (Ejer) |
Største overskud: | 1.469' DKK FYSIOSYD ApS (2020) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 2.608' DKK FYSIOSYD ApS (2023) |
Største gæld: | 3.775' DKK FYSIOSYD ApS (2015) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos FYSIOSYD ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af B J HENRIKSEN HOLDING ApS (13 år) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 2003 i Fysioterapeut Bjarke Juel Henriksen (tidligere Vig Fysioterapi v/ Bjarke Juel Henriksen) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Bjarke Juel Henriksen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Bjarke i 8 år 7 måneder, inden stoppet d. 31. december 2011.
Virksomheden arbejdede indenfor fysio- og ergoterapeuter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
B J HENRIKSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
FYSIOSYD ApS
Via B J HENRIKSEN HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
B J HENRIKSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.09.2011
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
FYSIOSYD ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 26.10.2017
Registreringsdato: 26.10.2017 -
B J HENRIKSEN HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.06.2015
Registreringsdato: 14.06.2015 -
Vig Fysioterapi v/ Bjarke Juel Henriksen (Nu: Fysioterapeut Bjarke Juel Henriksen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2011
Registreringsdato: 31.12.2011
Blå bog (fortsat)
Bjarke har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 4 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
15.09.2011 - Stadig aktiv
Ejer
14.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
20.09.2011 - Stadig aktiv
Ejer
01.11.2011 - 26.10.2017
Reel ejer
01.11.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
02.05.2003 - 31.12.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bjarke Juel Henriksen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn B J HENRIKSEN HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.305' DKK. Igennem sit holdingselskab B J HENRIKSEN HOLDING ApS har Bjarke dermed også ejerandele i FYSIOSYD ApS (33.34-49.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Bjarke Juel Henriksen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor FYSIOSYD ApS fremviste et overskud på 1.469' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.397' DKK (FYSIOSYD ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.608' DKK (FYSIOSYD ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.305' DKK (B J HENRIKSEN HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bjarke' netværk er Martin Black Holberg.