Rikke Grith Clausen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2002 (21 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ide-Co v/Rikke Grith Clausen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Ide-Co v/Rikke Grith Clausen (21 år 10 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2002 i Ide-Co v/Rikke Grith Clausen (tidligere Ide-Co v/Rikke B F Clausen) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Rikke Grith Clausen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Rikke nu bestreddet i 21 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen anden fremstillingsvirksomhed i.a.n..
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Ide-Co v/Rikke Grith Clausen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
B. & B. CLAUSEN.SVENDBORG A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2007
Registreringsdato: 31.12.2007 -
B. & B. CLAUSEN.SVENDBORG A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.11.2003
Registreringsdato: 25.11.2003 -
Ide-Co v/Rikke B F Clausen (Nu: Ide-Co v/Rikke Grith Clausen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.2002
Registreringsdato: 01.11.2002
Blå bog (fortsat)
Rikke har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.11.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
25.11.2003 - 31.12.2007
Ejerandel: Intet ejerskab