Jan Thornvig Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2006 (18 år) |
Karrieren startede hos: | THORNVIG HOLDING ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af Thor Jensen Trading (5 år 8 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 2006 i THORNVIG HOLDING ApS som Direktør. Hvervet som Direktør havde Jan Thornvig Jensen i 5 år 4 måneder, inden stoppet d. 5. januar 2012.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 5. januar 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Thor Jensen Trading
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (11)
-
Thor Jensen Trading (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 11.01.2019
Registreringsdato: 11.01.2019 -
DAN-LAK MASKINER ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.11.2012
Registreringsdato: 15.11.2012 -
THORNVIG HOLDING II ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.11.2012
Registreringsdato: 15.11.2012
Blå bog (fortsat)
Jan har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
11.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
30.12.2008 - 15.11.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
22.12.2008 - 15.11.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.09.2006 - 05.01.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
29.04.2010 - 20.12.2011
Ejerandel: Intet ejerskab