Lars Lyng Anthonsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2002 (21 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Power Solution v/Lars Lyng Anthonsen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Power Solution v/Lars Lyng Anthonsen (21 år 11 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2002 i Power Solution v/Lars Lyng Anthonsen i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Lars Lyng Anthonsen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Lars nu besiddet i 21 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor anden reklamevirksomhed.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Power Solution v/Lars Lyng Anthonsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
POWERSOLUTION ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.03.2013
Registreringsdato: 08.03.2013 -
POWERSOLUTION ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.07.2003
Registreringsdato: 08.07.2003 -
Power Solution v/Lars Lyng Anthonsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2002
Registreringsdato: 01.10.2002
Blå bog (fortsat)
Lars har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.10.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
08.07.2003 - 08.03.2013
Ejerandel: Intet ejerskab