Jesper Aabille
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2002 (22 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Aabille Group v/Jesper Aabille (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 0' DKK Aabille IVS (2019) |
Største gæld: | 0' DKK Lets Make Pizza IVS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Aabille Group v/Jesper Aabille (22 år 4 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2002 i Aabille Group v/Jesper Aabille (tidligere Aabille Koncernen v/Jesper Aabille) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Jesper Aabille og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Jesper nu besiddet i 22 år 4 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen industriel design og produktdesign.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Aabille Group v/Jesper Aabille
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (1)
-
LOKALE
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 10.09.2021
Tidslinje (8)
-
LOKALE
Tilknyttet som repræsentantDato: 10.09.2021
Registreringsdato: 10.09.2021 -
Aabille IVS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 02.06.2021
Registreringsdato: 02.06.2021 -
Aabille IVS
Fratrådt som direktørDato: 02.06.2021
Registreringsdato: 02.06.2021
Blå bog (fortsat)
Jesper har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 5 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
10.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.05.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
01.07.2018 - 02.06.2021
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
04.07.2018 - 02.02.2021
Ejerandel: 50%