Jón Þór Trærup Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 5. mar. 2004 (20 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | ANPARTSSELSKABET PETERSBORGVEJ 5 OG 7 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.444' DKK ANPARTSSELSKABET PETERSBORGVEJ 5 OG 7 (2016-17) |
Største underskud: | -1.210' DKK ANPARTSSELSKABET PETERSBORGVEJ 5 OG 7 (2018-19) |
Største egenkapital: | 30.416' DKK ANPARTSSELSKABET PETERSBORGVEJ 5 OG 7 (2022-23) |
Største gæld: | 7.348' DKK ANPARTSSELSKABET PETERSBORGVEJ 5 OG 7 (2020-21) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ANPARTSSELSKABET PETERSBORGVEJ 5 OG 7 (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Confounder (8 år) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2004 i ANPARTSSELSKABET PETERSBORGVEJ 5 OG 7 i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Jón Þór Trærup Andersen i 4 år 6 måneder, inden stoppet d. 11. september 2008.
Nu opererer virksomheden indenfor anden udlejning af boliger. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 viste et overskud på 627' DKK.
Repræsentant (1)
-
Klinisk Farmakologisk Ølbrygningslaug
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 13.05.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Klinisk Farmakologisk Ølbrygningslaug
Tilknyttet som repræsentantDato: 13.05.2024
Registreringsdato: 13.05.2024 -
Confounder (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 09.06.2021
Registreringsdato: 09.06.2021 -
Confounder (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 03.06.2013
Registreringsdato: 03.06.2013
Blå bog (fortsat)
Jón har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
13.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
03.06.2013 - 09.06.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
05.03.2004 - 11.09.2008
Bestyrelsesmedlem
11.09.2008 - 22.10.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Jón har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 6 måneder fra 2004 til 2008 hos ANPARTSSELSKABET PETERSBORGVEJ 5 OG 7.