Dorte Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2002 (22 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Cafe Francke v/D Pedersen og J Hansen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Cafe Francke v/D Pedersen og J Hansen (3 år 10 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 2002 hos Cafe Francke v/D Pedersen og J Hansen som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Jesper Gorm Hansen at Dorte Pedersen stiftede Cafe Francke v/D Pedersen og J Hansen den dag i april 2002. Titlen som Ejer og Stifter havde Dorte i 3 år 10 måneder, inden stoppet den 28. februar 2006.
Virksomheden specialiserede sig indenfor cafeér og kaffebarer mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 28. februar 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
smørrebrød
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
smørrebrød (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 18.02.2021
Registreringsdato: 18.02.2021 -
Falkoner Smørrebrød I/S v/Dorte Pedersen og Jesper Gorm Hansen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2010
Registreringsdato: 30.09.2010 -
Falkoner Smørrebrød I/S v/Dorte Pedersen og Jesper Gorm Hansen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2007
Registreringsdato: 01.07.2007
Blå bog (fortsat)
Dorte har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
18.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.07.2007 - 30.09.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.04.2002 - 28.02.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager