Claus Verner Nielsen
Erhvervsaktiv: | 1. feb. 2002 - 31. mar. 2005 |
Karrieren startede hos: | Kvik Trafik (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kvik Trafik (22 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2002 ved Kvik Trafik (tidligere Din Køreskole v/Claus Nielsen) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Claus Verner Nielsen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Stifter har Claus nu bestreddet i 22 år 7 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor køreskoler.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kvik Trafik
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
Kvik Trafik I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2005
Registreringsdato: 31.03.2005 -
Kvik Trafik I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.2002
Registreringsdato: 01.11.2002 -
Din Køreskole v/Claus Nielsen (Nu: Kvik Trafik) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.02.2002
Registreringsdato: 01.02.2002
Blå bog (fortsat)
Claus har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.02.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.11.2002 - 31.03.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager