Marion Mortensen
Erhvervsaktiv siden: | 23. jan. 1980 (44 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | BST RIBE AMT ØST ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BST RIBE AMT ØST ApS (10 år 11 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1980 ved BST RIBE AMT ØST ApS som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Marion Mortensen i 10 år 11 måneder, før fratrædelsen den 11. januar 1991.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1993 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 27. oktober 1993.
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
Marion Mortensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2005
Registreringsdato: 30.06.2005 -
Marion Mortensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 09.09.2001
Registreringsdato: 09.09.2001 -
BST RIBE AMT ØST ApS (Personlig suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.01.1991
Registreringsdato: 11.01.1991
Blå bog (fortsat)
Marion har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
09.09.2001 - 30.06.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
23.01.1980 - 11.01.1991
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Marion' netværk er Preben Venø Ramsgaard.