Charlotte Bille Bach Ikjær
Erhvervsaktiv siden: | 20. aug. 2001 (23 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Charlotte Ikjær Grafisk design (Ejer) |
Største overskud: | 147' DKK COPENHAGEN HOUSEHOLD ApS (Nu: GÅGRØN! ApS) (2013-14) |
Største underskud: | -416' DKK COPENHAGEN HOUSEHOLD ApS (Nu: GÅGRØN! ApS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 348' DKK COPENHAGEN HOUSEHOLD ApS (Nu: GÅGRØN! ApS) (2014-15) |
Største gæld: | 1.496' DKK COPENHAGEN HOUSEHOLD ApS (Nu: GÅGRØN! ApS) (2020-21) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos COPENHAGEN HOUSEHOLD ApS (Nu: GÅGRØN! ApS) (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af GÅGRØN! ApS (18 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2001 ved Charlotte Ikjær Grafisk design (tidligere Charlotte Ikjær, Alfa Press) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Charlotte Bille Bach Ikjær der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Charlotte i 10 år 1 måned, før stoppet den 30. september 2011.
Virksomheden opererede indenfor kommunikationsdesign og grafisk design. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. september 2011.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
GÅGRØN! ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100% -
Bille Bach ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Bille Bach ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.04.2023
Repræsentant (1)
-
Jægersborggade Handelsforening
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 10.03.2023
Tidslinje (8)
-
COPENHAGEN HOUSEHOLD ApS (Nu: GÅGRØN! ApS)
Fratrådt som direktørDato: 29.09.2023
Registreringsdato: 29.09.2023 -
Bille Bach ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.04.2023
Registreringsdato: 22.04.2023 -
Bille Bach ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.04.2023
Registreringsdato: 22.04.2023
Blå bog (fortsat)
Charlotte har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 1 måned.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
22.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Repræsentant
10.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Direktør
16.08.2006 - 29.09.2023
Ejer
16.08.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
20.08.2001 - 30.09.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor COPENHAGEN HOUSEHOLD ApS (Nu: GÅGRØN! ApS) kunne fremvise et overskud på 147' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor COPENHAGEN HOUSEHOLD ApS (Nu: GÅGRØN! ApS) kunne fremvise et underskud på 416' DKK.