Anders Eichhorn
Erhvervsaktiv: | 4. jul. 2016 - 19. dec. 2019 |
Karrieren startede hos: | Service-Anden v/Anders Eichhorn (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Service-Anden v/Anders Eichhorn (8 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2016 ved Service-Anden v/Anders Eichhorn (tidligere Service-manden v/Anders Eichhorn) med titlen som Ejer. Anders Eichhorn erhvervede virksomheden Service-Anden v/Anders Eichhorn d. 4. juli 2016. Anders har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer har Anders nu bestreddet i 8 år 2 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen reparation af husholdningsapparater og redskaber til hus og have.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Service-Anden v/Anders Eichhorn
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
I/S Greve Bygade 56 (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 19.12.2019
Registreringsdato: 19.12.2019 -
I/S Greve Bygade 56 (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 02.05.2019
Registreringsdato: 02.05.2019 -
Service-manden v/Anders Eichhorn (Nu: Service-Anden v/Anders Eichhorn) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 04.07.2016
Registreringsdato: 04.07.2016
Blå bog (fortsat)
Anders har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
04.07.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
02.05.2019 - 19.12.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager