Claus Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 21. feb. 2000 (24 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Claus Christensen (Ejer) |
Største overskud: | 18.747' DKK CONTIGO PRINT GROUP A/S (2021) |
Største underskud: | -3.389' DKK CONTIGO PRINT GROUP A/S (2015) |
Største egenkapital: | 18.624' DKK CONTIGO PRINT GROUP A/S (2021) |
Største gæld: | 78.673' DKK CONTIGO PRINT GROUP A/S (2014) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos CONTIGO PRINT GROUP A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SKJERN BANK A/S (1 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2000 hos Claus Christensen i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Claus Christensen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Claus i 10 måneder, før stoppet d. 31. december 2000.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen private husholdninger med ansat medhjælp. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Margrethes ApS
Ejerandel: 20-24.99%
Bestyrelsesposter (1)
-
Margrethes ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.05.2023
Tidslinje (8)
-
Margrethes ApS (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.05.2023
Registreringsdato: 25.05.2023 -
Margrethes ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.05.2023
Registreringsdato: 25.05.2023 -
CONTIGO PRINT GROUP A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.12.2011
Registreringsdato: 01.12.2011
Blå bog (fortsat)
Claus har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
25.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Bestyrelsesmedlem
30.03.2011 - 01.12.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.06.2003 - 01.06.2005
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
21.02.2000 - 31.12.2000
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Claus Christensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos Margrethes ApS der præsenterede et underskud på 40' DKK.
Claus har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 11 måneder fra 2003 til 2005 hos SKJERN BANK A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.320' DKK (CONTIGO PRINT GROUP A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 40' DKK (Margrethes ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 13.369' DKK (CONTIGO PRINT GROUP A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 40' DKK (Margrethes ApS).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Amanda Margrethe Christensen.