Richard Lund Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2000 (24 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ride-in.dk (Ejer) |
Største overskud: | 487' DKK 365 Consulting IVS (Nu: 365 Consulting ApS) (2021) |
Største underskud: | -340' DKK JFCare ApS (2021) |
Største egenkapital: | 595' DKK 365C ApS (2022) |
Største gæld: | 987' DKK 365 Consulting IVS (Nu: 365 Consulting ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos 365 Consulting IVS (Nu: 365 Consulting ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Ride-in.dk (16 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2000 i Ride-in.dk (tidligere Webagency Dk Richard L Andersen) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Richard Lund Andersen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Richard i 16 år 9 måneder, inden stoppet d. 30. november 2016.
Virksomheden arbejdede indenfor forhandlere af sports- og campingudstyr. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. november 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
365C ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
365 Consulting ApS
Via 365C ApS -
JFCare ApS
Via 365C ApS
Direktørposter (3)
-
JFCare ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2022 -
365 Consulting ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.10.2017 -
365C ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.08.2020
Tidslinje (8)
-
JFCare ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.06.2022
Registreringsdato: 27.06.2022 -
365 Consulting IVS (Nu: 365 Consulting ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 31.08.2020
Registreringsdato: 31.08.2020 -
365C ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.08.2020
Registreringsdato: 31.08.2020
Blå bog (fortsat)
Richard har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
31.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
31.08.2020 - Stadig aktiv
Direktør
27.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
18.10.2017 - 31.08.2020
Direktør og Reel ejer
18.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.02.2000 - 30.11.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Richard Lund Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn 365C ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 497' DKK. Igennem sit holdingselskab 365C ApS har Richard dermed også ejerandele i 365 Consulting ApS (100%) & JFCare ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Richard Lund Andersen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor 365 Consulting IVS (Nu: 365 Consulting ApS) fremviste et overskud på 487' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor JFCare ApS fremviste et underskud på 227' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 53' DKK (365 Consulting IVS (Nu: 365 Consulting ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 114' DKK (365C ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 497' DKK (365C ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -605' DKK (JFCare ApS).
En af de forbindelser som går igen i Richard' netværk er Jette Fredslund.