Bent Gunder Anton Brøndum
Erhvervsaktiv siden: | 15. jan. 2000 (24 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Tolkecenter Danmark v/Bent Gunder Anton Brøndum (Ejer) |
Største overskud: | 1.313' DKK HILDRUM I TRÆNINGSKLINIK ApS (Nu: HILDRUM FYSIOTERAPI ApS) (2019) |
Største underskud: | -2.453' DKK TOLKECENTER DANMARK HOLDING ApS (2015) |
Største egenkapital: | 4.115' DKK TOLKECENTER DANMARK HOLDING ApS (2014) |
Største gæld: | 6.652' DKK HILDRUM I TRÆNINGSKLINIK ApS (Nu: HILDRUM FYSIOTERAPI ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos SMÅTEGN ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Direktør af TOLKECENTER DANMARK HOLDING ApS (14 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2000 i Tolkecenter Danmark v/Bent Gunder Anton Brøndum (tidligere Tolkecentret v/Bent Brøndum) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Bent Gunder Anton Brøndum der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Bent i 10 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 30. september 2010.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen oversættelse og tolkning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. september 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TOLKECENTER DANMARK HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
TOLKECENTER DANMARK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.05.2010
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
TEGNKOM DANMARK ApS (Nu: Handelsselskabet af 1. november 2012 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 24.11.2016
Registreringsdato: 24.11.2016 -
TOLKECENTER DANMARK A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.08.2016
Registreringsdato: 09.08.2016 -
TOLKECENTER DANMARK HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.11.2015
Registreringsdato: 30.11.2015
Blå bog (fortsat)
Bent har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Reel ejer og Direktør
27.05.2010 - Stadig aktiv
Ejer
30.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.02.2015 - 24.11.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
27.05.2010 - 01.02.2012
Bestyrelsesmedlem
01.02.2012 - 09.08.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
23.09.2014 - 18.02.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Bent Gunder Anton Brøndum er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TOLKECENTER DANMARK HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 249' DKK. Gennem holdingselskabet TOLKECENTER DANMARK HOLDING ApS har Bent derfor også andele i & .
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Bent Gunder Anton Brøndum, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor TOLKECENTER DANMARK HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 927' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor TOLKECENTER DANMARK HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 2.453' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 657' DKK (HILDRUM I TRÆNINGSKLINIK ApS (Nu: HILDRUM FYSIOTERAPI ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 51' DKK (SMÅTEGN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.882' DKK (HILDRUM I TRÆNINGSKLINIK ApS (Nu: HILDRUM FYSIOTERAPI ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 249' DKK (TOLKECENTER DANMARK HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bent' netværk er Lars Ahlburg.