Anders Greve Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1999 (24 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Vejgård Stillads Udlejning V/Anders Greve Madsen (Ejer) |
Største overskud: | 510' DKK JYSK DAMP SERVICE A/S (Nu: JDS A/S) (2022-23) |
Største underskud: | -408' DKK JYSK DAMP SERVICE A/S (Nu: JDS A/S) (2016-17) |
Største egenkapital: | 1.203' DKK JYSK DAMP SERVICE A/S (Nu: JDS A/S) (2015-16) |
Største gæld: | 816' DKK JYSK DAMP SERVICE A/S (Nu: JDS A/S) (2013-14) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos JYSK DAMP SERVICE A/S (Nu: JDS A/S) (2017-18) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af JDS A/S (23 år 8 måneder) |
Det begyndte den dag i 1999 hos Vejgård Stillads Udlejning V/Anders Greve Madsen i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Anders Greve Madsen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Anders i 19 år 1 måned, inden stoppet den 31. december 2018.
Virksomheden specialiserede sig indenfor anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
A.G.M. HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
JDS A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via A.G.M. HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
A.G.M. HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.01.2009
Tidslinje (12)
-
JYSK DAMP SERVICE A/S (Nu: JDS A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.01.2023
Registreringsdato: 25.01.2023 -
Vi Laver ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.02.2020
Registreringsdato: 10.02.2020 -
Vejgård Stillads Udlejning V/Anders Greve Madsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2018
Registreringsdato: 31.12.2018
Blå bog (fortsat)
Anders har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
13.01.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
02.01.2001 - 25.01.2023
Reel ejer
02.01.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer og Direktør
19.04.2016 - 10.02.2020
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.12.1999 - 31.12.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
23.02.2006 - 23.11.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Anders Greve Madsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn A.G.M. HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 168' DKK. Gennem sit holdingselskab A.G.M. HOLDING ApS har Anders dermed også andele i JDS A/S (33.34-49.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Anders Greve Madsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor A.G.M. HOLDING ApS landede et overskud på 35' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor A.G.M. HOLDING ApS landede et underskud på 127' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Malene Lundgaard Krogsgaard.