Jørgen Lund Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 14. jun. 1999 (25 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | RENDAN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hafnia Vin I/S (24 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 1999 ved RENDAN A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Jørgen Lund Madsen i 1 år, før stoppet den 14. juni 2000.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor anden teknisk rådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 20. december 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hafnia Vin I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
RENDAN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.06.2000
Registreringsdato: 14.06.2000 -
Hafnia Vin I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 29.10.1999
Registreringsdato: 29.10.1999 -
RENDAN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.06.1999
Registreringsdato: 14.06.1999
Blå bog (fortsat)
Jørgen har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
29.10.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
14.06.1999 - 14.06.2000
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Mads Teisen.