Helle Kamp Iversen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1987 (37 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | HIM-OVERSÆTTELSE V/HELLE IVERSEN MØLLER (Ejer) |
Største overskud: | 15' DKK HI Consult IVS (Nu: Campus Rideudstyr ApS) (2019) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 71' DKK HI Consult IVS (Nu: Campus Rideudstyr ApS) (2023) |
Største gæld: | 633' DKK HI Consult IVS (Nu: Campus Rideudstyr ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af HIM-OVERSÆTTELSE V/HELLE IVERSEN MØLLER (14 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1987 hos HIM-OVERSÆTTELSE V/HELLE IVERSEN MØLLER i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Helle Kamp Iversen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Helle i 14 år 5 måneder, før stoppet d. 30. juni 2001.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen tolkning og oversættelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. juni 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Campus Rideudstyr ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Campus Rideudstyr ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.02.2019
Tidslinje (9)
-
Navn ændret fra Helle Møller til Helle Kamp Iversen
Ændrede navnDato: 10.09.2024
Registreringsdato: 10.09.2024 -
HI Consult IVS (Nu: Campus Rideudstyr ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.02.2019
Registreringsdato: 21.02.2019 -
HI Consult IVS (Nu: Campus Rideudstyr ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 21.02.2019
Registreringsdato: 21.02.2019
Navnehistorik (2)
-
10.09.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 09.09.2024
Blå bog (fortsat)
Helle har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 31 år.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
21.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
28.10.2009 - 09.01.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
11.02.2004 - 16.09.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.1987 - 30.06.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor HI Consult IVS (Nu: Campus Rideudstyr ApS) kunne fremvise et overskud på 15' DKK.