Leif Herbert Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 29. jun. 2001 (23 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANPORT TRADING ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af leif Jensen Agentur (8 år 7 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2001 ved DANPORT TRADING ApS med titlen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Leif Herbert Jensen i 6 år 5 måneder, før stoppet den 17. december 2007.
Dengang var virksomhedens branche indenfor engroshandel med beklædning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 2. februar 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
leif Jensen Agentur
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (7)
-
leif Jensen Agentur (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 06.02.2016
Registreringsdato: 06.02.2016 -
LJ HOLDING HOBRO ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.10.2015
Registreringsdato: 23.10.2015 -
DANPORT TRADING 2008 ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.10.2015
Registreringsdato: 19.10.2015
Blå bog (fortsat)
Leif har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 10 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
06.02.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
04.02.2008 - 23.10.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
04.02.2008 - 19.10.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
29.06.2001 - 17.12.2007
Ejerandel: Intet ejerskab