Solvejg Holm Ussing
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1993 (30 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | MICHAEL ANDERSENS EFTF. V/SOLVEJG USSING (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af MICHAEL ANDERSENS EFTF. V/SOLVEJG USSING (30 år 9 måneder) |
Det begyndte den dag i 1993 ved MICHAEL ANDERSENS EFTF. V/SOLVEJG USSING i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Solvejg Holm Ussing og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Solvejg nu besiddet i 30 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MICHAEL ANDERSENS EFTF. V/SOLVEJG USSING
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
EJENDOMMEN LL. TORV 7. RØNNE ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.01.2013
Registreringsdato: 09.01.2013 -
EJENDOMMEN LL. TORV 7. RØNNE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.09.1999
Registreringsdato: 30.09.1999 -
MICHAEL ANDERSENS EFTF. V/SOLVEJG USSING (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.1993
Registreringsdato: 01.12.1993
Blå bog (fortsat)
Solvejg har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.12.1993 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
30.09.1999 - 09.01.2013
Ejerandel: Intet ejerskab