Kristian Daniel Brandt Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 11. feb. 1991 (33 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | DISKOTEK STREETBEAT I/S (Ejer) |
Største overskud: | 289' DKK FREDENSBORG VANDRERHJEM FOND (2022) |
Største underskud: | -311' DKK FREDENSBORG VANDRERHJEM FOND (2015) |
Største egenkapital: | 3.456' DKK FREDENSBORG VANDRERHJEM FOND (2014) |
Største gæld: | 5.048' DKK FREDENSBORG VANDRERHJEM FOND (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af Dajo Service v/Kristian Daniel Brandt Jørgensen (14 år 5 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1991 i DISKOTEK STREETBEAT I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partnerne Carsten Boesen, Morten Stjernholm, Peter Bentsen at Kristian Daniel Brandt Jørgensen stiftede DISKOTEK STREETBEAT I/S den dag i februar 1991. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Kristian i 9 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2000.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen andre aktiviteter i forbindelse med fritid i øvrigt. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Dajo Service v/Kristian Daniel Brandt Jørgensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
EMDEE ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.10.2011
Registreringsdato: 10.10.2011 -
FREDENSBORG VANDRERHJEM FOND
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.05.2010
Registreringsdato: 11.05.2010 -
Dajo Service v/Kristian Daniel Brandt Jørgensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2010
Registreringsdato: 01.04.2010
Blå bog (fortsat)
Kristian har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 33 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.04.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
15.09.2009 - 10.10.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.03.2007 - 11.05.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.08.1997 - 30.06.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
11.02.1991 - 31.12.2000
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager