Henning Peter Jensen
Erhvervsaktiv: | 11. okt. 1977 - 1. jul. 2024 |
Karrieren startede hos: | SYDFLYT V/HENNING JENSEN (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af SYDFLYT V/HENNING JENSEN (31 år 2 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Henning Peter Jensen. Første gang Henning var registreret som aktiv erhvervsdrivende hos Erhvervs & Selskabsstyrelsen var tilbage i 1977 i SYDFLYT V/HENNING JENSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Henning Peter Jensen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Henning i 31 år 2 måneder, inden stoppet d. 6. januar 2009.
Virksomheden arbejdede indenfor flytteforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 6. januar 2009.
Tidslinje (6)
-
Sydflyt ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
Sydflyt ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.04.2024
Registreringsdato: 11.04.2024 -
SYDFLYT V/HENNING JENSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 06.01.2009
Registreringsdato: 06.01.2009
Blå bog (fortsat)
Henning har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har i alt varet 31 år 5 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
11.04.2024 - 01.07.2024
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
11.10.1977 - 06.01.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.06.1983 - 02.05.1991
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Henning' netværk er Oliver Rydstrøm Jensen.