Marianne Juul Vestmark
Erhvervsaktiv siden: | 15. mar. 1991 (33 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | TH VESTMARK & M JUUL VESTMARK (Ejer) |
Største overskud: | 1.812' DKK VESTMARK A/S (2021) |
Største underskud: | -952' DKK VESTMARK A/S (2016) |
Største egenkapital: | 3.508' DKK VESTMARK A/S (2021) |
Største gæld: | 4.168' DKK VESTMARK A/S (2014) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos VESTMARK A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af TH VESTMARK & M JUUL VESTMARK (29 år 9 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 1991 hos TH VESTMARK & M JUUL VESTMARK som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Thomas Vestmark at Marianne Juul Vestmark stiftede TH VESTMARK & M JUUL VESTMARK den dag i marts 1991. Titlen som Ejer og Stifter havde Marianne i 29 år 9 måneder, inden stoppet den 31. december 2020.
Virksomheden specialiserede sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2020 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2020.
Bestyrelsesposter (2)
-
L. JUUL SØRENSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.03.1995 -
VESTMARK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.12.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
TH VESTMARK & M JUUL VESTMARK (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020 -
VESTMARK A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.12.2018
Registreringsdato: 17.12.2018 -
VESTMARK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.11.2018
Registreringsdato: 23.11.2018
Blå bog (fortsat)
Marianne har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 33 år 6 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
20.03.1995 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
15.03.1991 - 31.12.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
02.10.2012 - 23.11.2018
Bestyrelsesmedlem
17.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.1997 - 17.08.1998
Bestyrelsesmedlem
22.10.2013 - 22.10.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Marianne Juul Vestmark har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos VESTMARK A/S der præsenterede et overskud på 1.812' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos VESTMARK A/S der præsenterede et underskud på 952' DKK.
Marianne har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 29 år 6 måneder fra 1995 til i dag hos L. JUUL SØRENSEN A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 53' DKK (VESTMARK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.249' DKK (VESTMARK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.070' DKK (L. JUUL SØRENSEN A/S).
En af de forbindelser som går igen i Marianne' netværk er Leif Juul Sørensen.