Palle Hillestrøm Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1989 (34 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | P N METAL I/S (Ejer) |
Største overskud: | 935' DKK ESS GRAPHIC A/S (2014) |
Største underskud: | -1.493' DKK ESS GRAPHIC A/S (2015) |
Største egenkapital: | 5.485' DKK ESS GRAPHIC A/S (2014) |
Største gæld: | 4.556' DKK ESS GRAPHIC A/S (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af P N METAL I/S (21 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 1989 i P N METAL I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Peter Hillestrøm Nielsen at Palle Hillestrøm Nielsen stiftede P N METAL I/S den dag i november 1989. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Palle i 21 år 1 måned, før fratrædelsen d. 31. december 2010.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hillestrøm
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (1)
-
FDF Aaby-Vedsted
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 19.06.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (6)
-
FDF Aaby-Vedsted
Tilknyttet som repræsentantDato: 19.06.2023
Registreringsdato: 19.06.2023 -
Hillestrøm (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2015
Registreringsdato: 01.04.2015 -
ESS GRAPHIC A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.05.2011
Registreringsdato: 09.05.2011
Blå bog (fortsat)
Palle har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 31 år.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
19.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.04.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
27.02.2009 - 09.05.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.11.1989 - 31.12.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager