René Marquardt Frederiksen
Erhvervsaktiv siden: | 31. dec. 1995 (28 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | RENE FREDERIKSENS HVIDEVARETEKNIK (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af RENE FREDERIKSENS HVIDEVARETEKNIK (28 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1995 i RENE FREDERIKSENS HVIDEVARETEKNIK i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af René Marquardt Frederiksen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer og Stifter har René nu bestreddet i 28 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen detailhandel med elektriske husholdningsapparater.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RENE FREDERIKSENS HVIDEVARETEKNIK
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (59)
Tidslinje (3)
-
LEJ DIRECT A/S (Nu: KLD AFVIKLING A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.05.2003
Registreringsdato: 27.05.2003 -
LEJ DIRECT A/S (Nu: KLD AFVIKLING A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.05.2001
Registreringsdato: 05.05.2001 -
RENE FREDERIKSENS HVIDEVARETEKNIK (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 31.12.1995
Registreringsdato: 31.12.1995
Blå bog (fortsat)
René har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
31.12.1995 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
05.05.2001 - 27.05.2003
Ejerandel: Intet ejerskab