Bent Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1988 (36 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Give Køreskole v/Bent Rasmussen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Give Køreskole v/Bent Rasmussen (36 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1988 ved Give Køreskole v/Bent Rasmussen (tidligere KØRELÆRER BENT RASMUSSEN) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Bent Rasmussen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Stifter har Bent nu bestreddet i 36 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen køreskoler.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Give Køreskole v/Bent Rasmussen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (7)
-
VEJLE OG OMEGNS KØRETEKNISKE ANLÆG S.M.B.A. (Nu: KTA VEJLE S.m.b.A.)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.07.2013
Registreringsdato: 04.07.2013 -
RESPEKT FOR FART FOND (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.11.2011
Registreringsdato: 03.11.2011 -
RESPEKT FOR FART FOND (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2009
Registreringsdato: 01.07.2009
Blå bog (fortsat)
Bent har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.1988 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
09.03.2001 - 04.07.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.05.2008 - 01.07.2009
Bestyrelsesmedlem
01.07.2009 - 03.11.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Bent har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år 3 måneder fra 2001 til 2013 hos KTA VEJLE S.m.b.A..