Merethe Lyngbæk
Erhvervsaktiv siden: | 15. feb. 1978 (46 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | MERETHE LYNGBÆK (Ejer) |
Største overskud: | 444' DKK HALSNÆS KIROPRAKTORERNE ApS (2015) |
Største underskud: | -444' DKK HALSNÆS KIROPRAKTORERNE ApS (2018) |
Største egenkapital: | 808' DKK HALSNÆS KIROPRAKTORERNE HOLDING ApS (2015) |
Største gæld: | 600' DKK HALSNÆS KIROPRAKTORERNE ApS (2015) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos HALSNÆS KIROPRAKTORERNE ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af MERETHE LYNGBÆK (35 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor for flere år siden ved MERETHE LYNGBÆK med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Merethe Lyngbæk der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Merethe i 35 år 4 måneder, før stoppet den 30. juni 2013.
Virksomheden opererede indenfor kiropraktorer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HALSNÆS KIROPRAKTORERNE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
HALSNÆS KIROPRAKTORERNE ApS
Via HALSNÆS KIROPRAKTORERNE HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
HALSNÆS KIROPRAKTORERNE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.06.2013 -
HALSNÆS KIROPRAKTORERNE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.06.2013
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
MERETHE LYNGBÆK (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2013
Registreringsdato: 30.06.2013 -
HALSNÆS KIROPRAKTORERNE ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 24.06.2013
Registreringsdato: 24.06.2013 -
HALSNÆS KIROPRAKTORERNE HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.06.2013
Registreringsdato: 24.06.2013
Blå bog (fortsat)
Merethe har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 46 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
24.06.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.02.1978 - 30.06.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
13.06.2013 - 24.06.2013
Direktør og Reel ejer
24.06.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Merethe Lyngbæk er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HALSNÆS KIROPRAKTORERNE HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 177' DKK. Igennem holdingselskabet HALSNÆS KIROPRAKTORERNE HOLDING ApS har Merethe derfor også ejerandele i HALSNÆS KIROPRAKTORERNE ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Merethe Lyngbæk, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor HALSNÆS KIROPRAKTORERNE ApS kunne offentliggøre et overskud på 444' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor HALSNÆS KIROPRAKTORERNE ApS kunne offentliggøre et underskud på 444' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 24' DKK (HALSNÆS KIROPRAKTORERNE HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 218' DKK (HALSNÆS KIROPRAKTORERNE ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 177' DKK (HALSNÆS KIROPRAKTORERNE HOLDING ApS).