Poul Richard Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 8. okt. 1992 (31 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | I/S FRØRUP VANDVÆRK (Ejer) |
Største overskud: | 5.881' DKK BRAMSGAARD ApS (2019-20) |
Største underskud: | -2.901' DKK BRAMSGAARD ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 21.571' DKK BRAMSGAARD ApS (2022-23) |
Største gæld: | 27.170' DKK BRAMSGAARD ApS (2015-16) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos BRAMSGAARD ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af I/S FRØRUP VANDVÆRK (17 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1992 hos I/S FRØRUP VANDVÆRK i rollen som Ejer. Poul Richard Jørgensen købte en del af virksomheden d. 8. oktober 1992 og havde dermed en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Poul af: Kurt Holm, Viggo Petersen Rosenberg, Vagn Jensen og 26 andre personer. Titlen som Ejer bestred Poul i 17 år 8 måneder, før stoppet d. 23. juni 2010.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen vandforsyning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 23. juni 2010.
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
v/Poul Richard Jørgensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020 -
v/Poul Richard Jørgensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2019
Registreringsdato: 01.01.2019 -
BRAMSGAARD ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.01.2013
Registreringsdato: 01.01.2013
Blå bog (fortsat)
Poul har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
06.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
24.11.2017 - 16.06.2021
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
01.01.2019 - 31.12.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
16.05.1995 - 01.01.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
08.10.1992 - 23.06.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Poul' netværk er Christian Festersen.