Niels Orla Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 20. dec. 1976 (47 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Tømmer-Mændene /Niels Orla Jensen (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -71' DKK Hamphus Byggemarked ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | -16' DKK Hamphus Byggemarked ApS (2021-22) |
Største gæld: | 99' DKK Hamphus Byggemarked ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Tømmer-Mændene /Niels Orla Jensen (42 år) |
Det startede for alvor for flere år siden ved Tømmer-Mændene /Niels Orla Jensen (tidligere JENSEN GRAFISK V/NIELS ORLA JENSEN) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Niels Orla Jensen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Niels i 42 år, før stoppet den 31. december 2018.
Virksomheden opererede indenfor udsavning og høvling af træ. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hamphus Byggemarked ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Hamphus Byggemarked ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.12.2021
Tidslinje (20)
-
Hamphus Byggemarked ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.12.2021
Registreringsdato: 06.12.2021 -
Hamphus Byggemarked ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.12.2021
Registreringsdato: 06.12.2021 -
JENSEN GRAFISK V/NIELS ORLA JENSEN (Nu: Tømmer-Mændene /Niels Orla Jensen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2018
Registreringsdato: 31.12.2018
Blå bog (fortsat)
Niels har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 44 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
29.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Direktør og Ejer
06.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
20.12.1976 - 31.12.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.1991 - 31.03.1999
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
07.12.1995 - 16.12.1997
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Hamphus Byggemarked ApS kunne offentliggøre et underskud på 71' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Tonny Pedersen.