Jens Agner Dalgaard Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 15. aug. 2001 (23 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | D.J. MULTISERVICE ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af D.J. Multiservice (10 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2001 i D.J. MULTISERVICE ApS i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Jens Agner Dalgaard Jensen i 6 år 4 måneder, inden stoppet d. 3. januar 2008.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 26. april 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
D.J. Multiservice
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
D.J. Multiservice (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2014
Registreringsdato: 01.04.2014 -
D.J. MULTISERVICE ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.01.2008
Registreringsdato: 03.01.2008 -
D.J. MULTISERVICE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.08.2001
Registreringsdato: 15.08.2001
Blå bog (fortsat)
Jens har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.04.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
15.08.2001 - 03.01.2008
Ejerandel: Intet ejerskab